CO-MISSIONUK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
GENERAL CHARITABLE PURPOSES THE PREVENTION OR RELIEF OF POVERTY RELIGIOUS ACTIVITIES
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
2 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Dinas Casnewydd
- Pen-y-bont Ar Ogwr
- Sir Gaerfyrddin
- Cambodia
- De Affrica
- Unol Daleithiau
Llywodraethu
- 05 Mawrth 2009: Cofrestrwyd
- SGM (UK) TRUST (Enw gwaith)
- SOVEREIGN GRACE MINISTRIES (UK) TRUST (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAVIN SMITH | Cadeirydd |
|
||||||
Bob McCan | Ymddiriedolwr | 10 September 2014 |
|
|
||||
LEWIS RODERICK | Ymddiriedolwr | 24 October 2012 |
|
|
||||
PETER GREASLEY | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £49.72k | £19.86k | £18.48k | £22.68k | £22.35k | |
|
Cyfanswm gwariant | £27.80k | £27.42k | £26.81k | £20.00k | £23.75k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 31 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 21 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 28 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 22 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 22 Awst 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 01/09/2008 AS AMENDED ON 16/10/2013
Gwrthrychau elusennol
(A) THE ADVANCEMENT OF THE CHRISTIAN FAITH IN ACCORDANCE WITH THE DOCTRINES SET OUT IN THE UNDERWRITTEN FIRST SCHEDULE, THE SUPPORT OF LOCAL CHURCHES AND THEIR LEADERS, THE TRAINING OF CHRISTIAN LEADERS BY ANY MEANS WHATSOEVER INCLUDING (BUT NOT BY WAY OF LIMITATION) THE PREACHING AND PROCLAMATION OF THE CHRISTIAN GOSPEL AND THE TEACHING OF CHRISTIAN DOCTRINE AND PRINCIPLES AND THE PASTORAL CARE OF CHRISTIAN PEOPLE. (B) THE ADVANCEMENT OF AND EDUCATION OF PEOPLE IN THE CHRISTIAN FAITH BY WORKING IN PARTNERSHIP WITH OTHER CHRISTIAN ORGANISATIONS INCLUDING BUT NOT LIMITED TO SOVEREIGN GRACE MINISTRIES AND COVENANT MERCIES INTERNATIONAL INVOLVING THE SUPPORT AND ESTABLISHMENT OF LOCAL CHURCHES IN THE UNITED KINGDOM AND AROUND THE WORLD AND PROVIDING ASSISTANCE TO THE POOR AND NEEDY. (C) THE RELIEF OF PERSONS WHO ARE IN A CONDITION OF NEED, HARDSHIP, DISTRESS OR WHO ARE AGED OR SICK.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, NATIONAL AND OVERSEAS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
CHRISTCHURCH CENTRE
BT COMPOUND
MALPAS ROAD
NEWPORT
NP20 5PP
- Ffôn:
- 01633822211
- E-bost:
- karen@christchurchnewport.co.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window