WEALDSTONE METHODIST CHURCH

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provision of regular public acts of worship open to members of the church & non members alike. Provision of sacred space, a building, for prayer and contemplation. The teaching of Christianity through sermons, courses & small groups. Pastoral work, including visiting the sick & bereaved. Provision of a Friendship Cafe, a fellowship meeting and toddlers group, with a Christian Ethos.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Pobl

19 Ymddiriedolwyr
12 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Harrow
Llywodraethu
- 28 Ionawr 2009: Previously excepted registration
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
19 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Audrey Delores Browne BD MA | Cadeirydd | 01 September 2023 |
|
|||||
Sampson Osae Atiemo | Ymddiriedolwr | 06 April 2025 |
|
|
||||
Isabella Ann Crichlow | Ymddiriedolwr | 07 April 2024 |
|
|
||||
Lynne Watton | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
David Alexander Nixon | Ymddiriedolwr | 01 May 2022 |
|
|||||
Paul Phillips | Ymddiriedolwr | 27 June 2019 |
|
|
||||
JUNE JOSEPHINE MENSAH | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
Jeremy David Thorp | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
HOWARD WILSON | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
||||
HELEN RILEY | Ymddiriedolwr | 01 May 2014 |
|
|
||||
Helen Jessie Schoon | Ymddiriedolwr | 22 October 2013 |
|
|||||
JOYCELYN ANITA SHORTER | Ymddiriedolwr | 09 November 2011 |
|
|
||||
JOY DRUMMOND | Ymddiriedolwr | 13 September 2011 |
|
|||||
LESLIE JOHN STANTON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MALCOLM THOMAS BURT ALDRIDGE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MRS YVONNE BRADSHAW | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SUSAN MARY ALDRIDGE | Ymddiriedolwr |
|
||||||
DAVID MILNE | Ymddiriedolwr |
|
||||||
AELWYN TAYLOR | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £93.97k | £97.87k | £148.45k | £133.55k | £125.97k | |
|
Cyfanswm gwariant | £137.94k | £108.75k | £132.19k | £130.54k | £94.56k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 27 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | 27 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 15 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 15 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 01 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 01 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 04 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 04 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 17 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 17 Tachwedd 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DEED OF UNION (1932) AND METHODIST CHURCH ACT (1976)
Gwrthrychau elusennol
The purposes of the Methodist Church are and shall be deemed to have been since the date of union the advancement of - (a) the Christian faith in accordance with the doctrinal standards and the dicipline of the Methodist Church; (b) any charitable purpose for the time being of any Connexional, district, circuit, local or other organisation of the Methodist Church; (c) any charitable purpose for the time being of any society or institution subsiduary or ancillary to the Methodist Church; (d) any purpose for the time being of any charity being a charity subsidiary or ancillary to the Methodist Church.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Wealdstone Methodist Church
Locket Road
HARROW
Middlesex
HA3 7ND
- Ffôn:
- 020 8861 0913
- E-bost:
- wealdstonechurch@yahoo.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window