ymddiriedolwyr MUSWELL HILL METHODIST CHURCH
Rhif yr elusen: 1129796
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brian Simpson | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Beryl Casale | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Melanie R Stobbs | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Jon Simms | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Gillian Simpson | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Sonia Amoako | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Theodora Mdingi | Ymddiriedolwr | 01 June 2019 |
|
|
||||
Rev Matthew Lunn | Ymddiriedolwr | 01 June 2019 |
|
|
||||
Paul Eedle | Ymddiriedolwr | 01 June 2019 |
|
|
||||
Jeffrey Elmer | Ymddiriedolwr | 01 June 2019 |
|
|
||||
Michael Glynn | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|
||||
Beverly Combes | Ymddiriedolwr | 01 November 2012 |
|
|
||||
MS C SIMMS | Ymddiriedolwr | 07 June 2012 |
|
|
||||
MR J ABSON | Ymddiriedolwr | 07 June 2012 |
|
|
||||
MRS D L GAITSKELL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
D A WATSON | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.