Hanes ariannol NOTTING HILL METHODIST CHURCH
Rhif yr elusen: 1127356
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £579.96k | £724.81k | £703.19k | £622.36k | £589.99k | |
|
Cyfanswm gwariant | £968.46k | £1.05m | £693.32k | £660.26k | £875.27k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £11.00k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £36.97k | £47.38k | £53.86k | £43.11k | £55.44k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £91.25k | £95.13k | £67.58k | £58.37k | £71.89k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.73k | £582.31k | £581.75k | £520.88k | £462.67k | |
|
Incwm - Arall | £449.01k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £819.84k | £984.42k | £310.89k | £495.48k | £469.13k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £148.63k | £65.83k | £262.19k | £164.77k | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £3.50k | £4.74k | £5.40k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £21.08k | £125.74k | £93.48k | £218.71k | £198.04k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £148.63k | £65.83k | £262.19k | £37.40k | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £120.23k | £0 | £406.14k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.