ymddiriedolwyr COLCHESTER BAPTIST CHURCH
Rhif yr elusen: 1127024
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (24 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Darren Greenfield | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|||||
Ayotunde Ikuesan | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
Kaoru Magee | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
||||
Lesley Ann Walder | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|||||
William Butcher LLB, LLM | Ymddiriedolwr | 01 January 2018 |
|
|||||
BRENDA READE | Ymddiriedolwr | 01 January 2017 |
|
|
||||
Rev Terry Tennens | Ymddiriedolwr | 16 November 2016 |
|
|
||||
Christopher John Chapman | Ymddiriedolwr | 01 January 2016 |
|
|
||||
John Pulford | Ymddiriedolwr | 01 January 2016 |
|
|
||||
Pamela Simpson | Ymddiriedolwr | 01 January 2015 |
|
|
||||
TIM ROSE | Ymddiriedolwr | 01 January 2015 |
|
|||||
MICHAEL GEORGE BAKER FCCA | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.