ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST. LAWRENCE'S, HATFIELD
Rhif yr elusen: 1127942
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (133 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
19 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sandra Beadle | Ymddiriedolwr | 13 May 2023 |
|
|
||||
Timothy George Beadle | Ymddiriedolwr | 13 May 2023 |
|
|
||||
Janet Barbara Young | Ymddiriedolwr | 11 May 2022 |
|
|
||||
Andrew Duncan Deakins | Ymddiriedolwr | 11 May 2022 |
|
|
||||
Glynis Smith | Ymddiriedolwr | 11 May 2022 |
|
|
||||
Mark Ian Johnson | Ymddiriedolwr | 11 May 2022 |
|
|
||||
Andrew Green | Ymddiriedolwr | 11 May 2022 |
|
|
||||
Karen Blair | Ymddiriedolwr | 21 July 2021 |
|
|||||
Glenys Helen Mashford | Ymddiriedolwr | 28 October 2020 |
|
|||||
Dianne Fox | Ymddiriedolwr | 18 April 2018 |
|
|||||
Rosh Milner | Ymddiriedolwr | 18 April 2018 |
|
|
||||
VIVIENNE STUBBS | Ymddiriedolwr | 20 April 2016 |
|
|
||||
Carol Rashid | Ymddiriedolwr | 02 April 2014 |
|
|||||
ANNE GERALDINE RENDER | Ymddiriedolwr | 17 April 2013 |
|
|||||
VERA MARY OWEN | Ymddiriedolwr |
|
||||||
CHRISSY GRINDLE | Ymddiriedolwr |
|
||||||
MRS GILL SALTER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
TERRY ALAN RAPER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
BERYL ADAMSON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.