ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ALDERSBROOK ST GABRIEL
Rhif yr elusen: 1129673
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev martyn hawkes | Cadeirydd | 23 May 2011 |
|
|
||||
Henry Lau | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|
||||
Catherine Spencer Ellis | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|||||
Lesley Bond | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|
||||
Anthony Fallowfield | Ymddiriedolwr | 30 April 2023 |
|
|
||||
MICHAEL ALAN SMITH | Ymddiriedolwr | 11 June 2022 |
|
|||||
Felicity Mary Brewis | Ymddiriedolwr | 23 May 2021 |
|
|
||||
Willa Jane Wyvill King | Ymddiriedolwr | 23 May 2021 |
|
|
||||
Teresa Ellen Smith | Ymddiriedolwr | 17 May 2020 |
|
|
||||
Nicholas Riley | Ymddiriedolwr | 19 May 2019 |
|
|
||||
RACHEL MARY PORT | Ymddiriedolwr | 01 April 2014 |
|
|
||||
KEVIN OLIVER THOMAS | Ymddiriedolwr | 01 April 2010 |
|
|
||||
DAVID PLUMBLEY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.