ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST MICHAEL MILE END (OTHERWISE MYLAND)
Rhif yr elusen: 1130020
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Hazel Greenland | Cadeirydd | 18 April 2021 |
|
|
||||
John Barratt | Ymddiriedolwr | 05 May 2024 |
|
|
||||
Jennifer Spence | Ymddiriedolwr | 05 May 2024 |
|
|
||||
Sheila Wilson | Ymddiriedolwr | 05 May 2024 |
|
|
||||
Graham John Richardson | Ymddiriedolwr | 18 April 2021 |
|
|
||||
SUSAN JOY SMITH | Ymddiriedolwr | 23 April 2017 |
|
|
||||
Roger Smith | Ymddiriedolwr | 23 April 2017 |
|
|
||||
LESLEY JANE HINDLE | Ymddiriedolwr | 08 July 2012 |
|
|||||
JILLIAN MAUD BOLLEN | Ymddiriedolwr | 17 December 2011 |
|
|
||||
ANDY AYTON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.