ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF KIRBY LE SOKEN
Rhif yr elusen: 1128018
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev MARK DANIEL JAMES HOLDAWAY | Cadeirydd | 24 September 2011 |
|
|||||
Krystyna Singleton | Ymddiriedolwr | 28 April 2022 |
|
|
||||
Elizabeth Walters | Ymddiriedolwr | 23 April 2022 |
|
|
||||
Anthony Easteal | Ymddiriedolwr | 28 March 2022 |
|
|
||||
Rev Robert King | Ymddiriedolwr | 23 March 2022 |
|
|
||||
Aileen Kingsley | Ymddiriedolwr | 04 April 2019 |
|
|
||||
Daryl Burgoyne | Ymddiriedolwr | 04 April 2019 |
|
|||||
SIDNEY WILLIAM WOODHOUSE | Ymddiriedolwr | 21 April 2017 |
|
|
||||
FRANCES ANN PEARCE | Ymddiriedolwr | 21 April 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.