ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF S. JAMES THE GREAT, ALBERT HILL, DARLINGTON
Rhif yr elusen: 1127841
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Michael David Way | Cadeirydd | 25 October 2020 |
|
|
||||
Cynthia Dyer | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|
||||
Alfred Hannaford | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|
||||
Mary Sweeten | Ymddiriedolwr | 25 October 2020 |
|
|
||||
Raymond Cumming Flowers | Ymddiriedolwr | 25 October 2020 |
|
|
||||
DAVID WARREN | Ymddiriedolwr | 01 May 2017 |
|
|
||||
Judith Wilson | Ymddiriedolwr | 24 April 2017 |
|
|
||||
Andrea Burton | Ymddiriedolwr | 24 April 2017 |
|
|
||||
DAVID ROGER WARREN | Ymddiriedolwr | 02 May 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.