PENNINE SAILING CLUB

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Promoting the sport of sailing in the local community
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 October 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
180 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Barnsley
Llywodraethu
- 20 Mai 2009: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dominic Barnes | Ymddiriedolwr | 05 December 2024 |
|
|
||||
Peter Hallitt | Ymddiriedolwr | 05 December 2024 |
|
|
||||
Steven Walker | Ymddiriedolwr | 19 November 2020 |
|
|
||||
JOHN ROGER HOLLIS | Ymddiriedolwr |
|
||||||
ED CORTEEN | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | 31/10/2023 | 31/10/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £30.71k | £47.30k | £31.43k | £33.35k | £40.87k | |
|
Cyfanswm gwariant | £26.12k | £27.50k | £41.42k | £34.47k | £57.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £10.00k | £17.43k | £2.67k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2024 | 16 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2024 | 16 Ebrill 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2023 | 05 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2023 | 05 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2022 | 20 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2022 | 20 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2021 | 28 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2021 | 28 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2020 | 05 Hydref 2021 | 35 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2020 | 05 Hydref 2021 | 35 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION 27 NOVEMBER 2008 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION 9 MARCH 2009
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE COMMUNITY PARTICIPATION IN HEALTHY RECREATION BY THE PROVISION OF FACILITIES FOR DINGHY SAILING AND WINDSURFING BY MEANS OF; A. PROVIDING TRAINING TO BOTH NEW COMERS TO THE SPORT AND EXPERIENCED SAILORS B. ENCOURAGING YOUTH SAILING BY PROVIDING BOTH A SAFE ENVIRONMENT AND EQUIPMENT FOR CHILDREN TO LEARN AND PARTICIPATE IN SAILING ACTIVITIES. C. PROVIDING THE FACILITIES AND EQUIPMENT FOR GENERAL SAILING D. PROVIDING THE ORGANISATION FOR REGULAR RACING E. ENCOURAGE OTHER GROUPS AND ORGANISATIONS TO MAKE USE OF THE FACILITIES.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Ashmede
Edale Road
Hope
Hope Valley
S33 6ZF
- Ffôn:
- 01433621329
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window