Hanes ariannol THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ECCLESALL, SHEFFIELD

Rhif yr elusen: 1128859
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £583.08k £622.57k £669.51k £697.72k £753.73k
Cyfanswm gwariant £573.48k £675.31k £657.07k £690.81k £746.17k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £10.15k N/A £21.46k £4.23k £6.42k
Incwm o roddion a chymynroddion £479.42k £471.72k £455.65k £483.82k £476.93k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £25.17k £50.26k £74.38k £67.99k £78.02k
Incwm - Weithgareddau elusennol £64.02k £85.17k £97.28k £98.75k £147.13k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £14.48k £15.42k £42.20k £47.17k £51.65k
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £22.01k £2.50k £32.00k £8.17k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £573.48k £675.31k £657.07k £690.81k £746.17k
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £11.18k £8.65k £9.46k £13.74k £14.36k
Gwariant - Sefydliad grantiau £28.15k £31.24k £32.71k £31.73k £40.39k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0