SHIRLEY METHODIST CHURCH

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Weekly worship for all; pastoral care & visiting; prayer chain; helping the world's poor through Christian Aid; support for the homeless through the Floating Shelter; regular use of premises for community benefit. Some face to face activities have been limited owing to the Coronovirus Pandemic. It is not known whether the Floating Shelter will be able to resume in the future.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

26 Ymddiriedolwyr
30 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Croydon
Llywodraethu
- 14 Ionawr 2009: Previously excepted registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
26 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alison Hunt | Ymddiriedolwr | 21 July 2024 |
|
|||||
Yvonne Hanson-Mills | Ymddiriedolwr | 26 May 2024 |
|
|
||||
Milton George Moore | Ymddiriedolwr | 26 May 2024 |
|
|
||||
Oluwatoyin Ogunyemi | Ymddiriedolwr | 26 March 2024 |
|
|
||||
Doreen Eleanora Moore | Ymddiriedolwr | 29 June 2023 |
|
|
||||
Stephen Philip Hunt | Ymddiriedolwr | 23 February 2023 |
|
|
||||
Rev Richard Michael Lowson | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|||||
Sharon Routledge-Brown | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Mildred GEORGE | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
Sukhvinder Kalsi | Ymddiriedolwr | 03 October 2018 |
|
|||||
Sandi Kalsi | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
Christine Elliot | Ymddiriedolwr | 15 May 2018 |
|
|
||||
David Robert Tayler FCA | Ymddiriedolwr | 07 May 2017 |
|
|||||
Simon Mark Tayler | Ymddiriedolwr | 15 June 2016 |
|
|||||
VALERIE RUTHERFORD | Ymddiriedolwr | 11 June 2014 |
|
|
||||
JENNY CROOK | Ymddiriedolwr | 27 January 2012 |
|
|
||||
ROHINI HERAT | Ymddiriedolwr | 10 May 2011 |
|
|||||
MR J BAXTER | Ymddiriedolwr |
|
||||||
MISS F BYARD | Ymddiriedolwr |
|
||||||
MRS E SMART | Ymddiriedolwr |
|
||||||
MRS H TARLING | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MRS R JONES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR T WEY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR B SMART | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MRS R TAYLER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MRS R DODOO | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £137.02k | £100.31k | £97.15k | £104.57k | £119.52k | |
|
Cyfanswm gwariant | £200.84k | £163.09k | £94.19k | £129.04k | £77.81k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 30 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 30 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 01 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 01 Mehefin 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 10 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 10 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 28 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 28 Mai 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 08 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 08 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DEED OF UNION (1932) AND METHODIST CHURCH ACT (1976)
Gwrthrychau elusennol
The purposes of the Methodist Church are and shall be deemed to have been since the date of union the advancement of - (a) the Christian faith in accordance with the doctrinal standards and the dicipline of the Methodist Church; (b) any charitable purpose for the time being of any Connexional, district, circuit, local or other organisation of the Methodist Church; (c) any charitable purpose for the time being of any society or institution subsiduary or ancillary to the Methodist Church; (d) any purpose for the time being of any charity being a charity subsidiary or ancillary to the Methodist Church.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
SHIRLEY METHODIST CHURCH
ELDON AVENUE
CROYDON
CR0 8SD
- Ffôn:
- 02086554343
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window