ymddiriedolwyr LEAGUE OF FRIENDS OF THE NUNEATON HOSPITALS
Rhif yr elusen: 500115
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MICHAEL JOHN PARSONS | Ymddiriedolwr | 15 May 2024 |
|
|||||
Wayne John Roberts | Ymddiriedolwr | 15 May 2024 |
|
|
||||
Lorraine Jane Smith | Ymddiriedolwr | 15 May 2024 |
|
|
||||
Maxine French | Ymddiriedolwr | 15 May 2024 |
|
|
||||
Jane Catherine Dowsett | Ymddiriedolwr | 20 September 2023 |
|
|||||
Beryl Eluned Jones | Ymddiriedolwr | 05 October 2022 |
|
|
||||
Julia Mary Wagstaff | Ymddiriedolwr | 05 October 2022 |
|
|
||||
Anne Patricia Whitmore | Ymddiriedolwr | 05 October 2022 |
|
|
||||
Lydia Cooper | Ymddiriedolwr | 15 September 2021 |
|
|
||||
Janette Bowns | Ymddiriedolwr | 13 January 2021 |
|
|
||||
Catherine Cox | Ymddiriedolwr | 13 January 2021 |
|
|
||||
Richard Parker | Ymddiriedolwr | 18 April 2018 |
|
|
||||
ELAINE BREEZE | Ymddiriedolwr | 27 July 2012 |
|
|
||||
SANDRA NORTHALL | Ymddiriedolwr | 15 September 2011 |
|
|
||||
MARY ELIZABETH MARTIN | Ymddiriedolwr | 15 September 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.