Hanes ariannol BRANSHOLME COMMUNITY ARTS ENTERPRISE LIMITED
Rhif yr elusen: 1127766
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (94 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £52.23k | £44.78k | £43.82k | £62.44k | £10.71k | |
|
Cyfanswm gwariant | £71.38k | £48.43k | £49.47k | £54.91k | £33.70k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £3.90k | £4.30k | £12.09k | £14.78k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.