Ymddiriedolwyr LEEDS SOUTH AND WEST METHODIST CIRCUIT

Rhif yr elusen: 1129529
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

61 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev Joanne Lightowler Cadeirydd 04 September 2013
THE METHODIST CHURCH YORKSHIRE WEST DISTRICT
Derbyniwyd: 103 diwrnod yn hwyr
John Rodney Strickland Ymddiriedolwr 12 November 2024
Dim ar gofnod
Carol Patricia Hoyle Ymddiriedolwr 20 May 2024
HORSFORTH GROVE METHODIST CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
Helen Raw Ymddiriedolwr 18 March 2024
Dim ar gofnod
Timothy Nicholls Ymddiriedolwr 29 January 2024
PROJECT BONHOEFFER
Derbyniwyd: Ar amser
Paul Thompson Ymddiriedolwr 15 November 2023
HORSFORTH GROVE METHODIST CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
Dr Stephen Humphris Ymddiriedolwr 15 November 2023
Dim ar gofnod
Christine Rachel Andrews Ymddiriedolwr 14 November 2023
Dim ar gofnod
John Goacher Ymddiriedolwr 11 September 2023
Dim ar gofnod
Margaret Ann Tate Ymddiriedolwr 11 September 2023
Dim ar gofnod
Paul Howard Metcalfe Ymddiriedolwr 13 March 2023
Dim ar gofnod
Rev MICHELLE SARAH ONYETT Ymddiriedolwr 01 September 2022
Dim ar gofnod
MICHELLE ROCK Ymddiriedolwr 01 September 2022
Dim ar gofnod
CAROL SIMPSON Ymddiriedolwr 15 March 2022
Dim ar gofnod
CATHERINE ANN BAILEY Ymddiriedolwr 15 March 2022
HORSFORTH GROVE METHODIST CHURCH
Derbyniwyd: Ar amser
JEAN MARION GOSLING Ymddiriedolwr 13 September 2021
Dim ar gofnod
Dr Robert Moore Ymddiriedolwr 11 March 2021
Dim ar gofnod
Guy Austin-Bride Ymddiriedolwr 01 December 2020
INTERACT CHURCH AND COMMUNITY PARTNERSHIP
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Peter Brazier Ymddiriedolwr 01 September 2020
Dim ar gofnod
Rev Rachel Ward Ymddiriedolwr 01 September 2019
Dim ar gofnod