Hanes ariannol THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ALL SAINTS WOODFORD WELLS
Rhif yr elusen: 1128042
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.30m | £1.21m | £1.05m | £1.03m | £1.08m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.05m | £1.10m | £1.11m | £1.05m | £1.12m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.01m | £925.68k | £830.20k | £847.23k | £817.67k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £10.93k | £12.77k | £4.43k | £0 | £8.16k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £257.58k | £249.22k | £179.60k | £0 | £212.27k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.62k | £4.43k | £2.58k | £0 | £11.59k | |
|
Incwm - Arall | £17.34k | £22.53k | £37.57k | £0 | £29.23k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £270.15k | £122.42k | £220.00k | £13.50k | £154 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.02m | £1.08m | £1.11m | £1.04m | £1.12m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.85k | £1.47k | £346 | £1.29k | £1.29k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £20.40k | £25.38k | £24.20k | £0 | £24.26k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £48.02k | £43.26k | £118.38k | £0 | £137.52k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £31.15k | £13.93k | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.