Hanes ariannol THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF WOKING CHRIST CHURCH
Rhif yr elusen: 1130005
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.29m | £1.33m | £874.92k | £905.41k | £1.04m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.06m | £1.10m | £799.99k | £843.87k | £1.02m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £821.51k | £825.52k | £684.75k | £661.62k | £598.81k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £468.63k | £498.63k | £189.19k | £243.70k | £429.33k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £795 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £501 | £869 | £971 | £86 | £7.77k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £1.30k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £52.29k | £231 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.06m | £1.10m | £799.99k | £625.28k | £644.85k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £12.44k | £10.83k | £0 | £0 | £10.42k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £59.59k | £72.25k | £63.76k | £80.48k | £75.21k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £218.58k | £370.73k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.