ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ASHBURTON WITH BUCKLAND-IN-THE-MOOR AND BICKINGTON
Rhif yr elusen: 1129094
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Mark Rylands | Cadeirydd | 31 July 2018 |
|
|||||
Joyce Arscott | Ymddiriedolwr | 01 April 2023 |
|
|||||
Rev John Seccombe Bennett | Ymddiriedolwr | 01 July 2022 |
|
|||||
Heidi Lewis CA | Ymddiriedolwr | 01 April 2022 |
|
|
||||
Eve Nutley | Ymddiriedolwr | 01 April 2021 |
|
|
||||
Jean Margaret Histed | Ymddiriedolwr | 01 April 2019 |
|
|
||||
Francis Anthony Parffrey | Ymddiriedolwr | 01 April 2014 |
|
|||||
WILLIAM HENRY AMBROSE WEST | Ymddiriedolwr |
|
||||||
JANE SOMERVILLE ASHTON | Ymddiriedolwr |
|
||||||
BARBARA DUNBALL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
RACHEL MARY TERESA WEST | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PETER WARREN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.