Hanes ariannol EXCEL/AGAPE CENTRE (AGAPE CHURCH)

Rhif yr elusen: 1127632
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015
Cyfanswm Incwm Gros £34.33k £450.66k £192.39k £57.94k £193.75k
Cyfanswm gwariant £42.20k £420.51k £196.94k £60.26k £196.11k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £0
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £0