ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST. JOHN THE EVANGELIST, HAYDON WICK
Rhif yr elusen: 1128874
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mary Southgate | Ymddiriedolwr | 24 April 2023 |
|
|
||||
Hosea Githi NJorge | Ymddiriedolwr | 24 April 2023 |
|
|
||||
Trevor Morton-Holmes | Ymddiriedolwr | 24 April 2023 |
|
|
||||
June Maureen Judge | Ymddiriedolwr | 24 April 2023 |
|
|
||||
William John Hunt | Ymddiriedolwr | 24 April 2023 |
|
|
||||
David John Williams | Ymddiriedolwr | 25 April 2022 |
|
|
||||
Simon Ross Robertson | Ymddiriedolwr | 01 August 2021 |
|
|||||
Alison Jane Wiltshire | Ymddiriedolwr | 21 May 2021 |
|
|||||
James Hywel Bennett | Ymddiriedolwr | 29 April 2019 |
|
|
||||
Tom Vandamme | Ymddiriedolwr | 27 April 2015 |
|
|
||||
RODRICK EWAN MCKAY MORTIMER TD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SHARON MORTIMER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.