Hanes ariannol THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF SAINT PETER FARNBOROUGH
Rhif yr elusen: 1127534
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £545.55k | £562.89k | £581.26k | £513.18k | £508.98k | |
|
Cyfanswm gwariant | £545.37k | £517.36k | £512.04k | £576.98k | £583.08k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £1.27k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £470.37k | £530.49k | £554.29k | £464.67k | £442.11k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £74.59k | £20.97k | £24.48k | £46.60k | £64.54k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £593 | £166 | £24 | £510 | £2.33k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £11.27k | £2.46k | £1.40k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £20.01k | £2.07k | £80.82k | £6.96k | £100 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £545.37k | £517.36k | £512.04k | £576.98k | £583.08k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £5.85k | £5.70k | £12.50k | £2.92k | £16.13k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £80.34k | £77.23k | £89.90k | £80.41k | £81.48k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.