ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF SAINT PETER FARNBOROUGH
Rhif yr elusen: 1127534
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
26 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandy Yuk Ying Burgess | Ymddiriedolwr | 27 June 2024 |
|
|
||||
Matthew David Riley | Ymddiriedolwr | 17 June 2024 |
|
|
||||
Virginia Winkworth | Ymddiriedolwr | 03 June 2024 |
|
|
||||
Stephen Richard Moores | Ymddiriedolwr | 03 June 2024 |
|
|
||||
Elizabeth Anne Rowlandson | Ymddiriedolwr | 24 April 2024 |
|
|
||||
Rev Timothy William Bateman | Ymddiriedolwr | 27 February 2024 |
|
|
||||
Janet Susan Ruthven | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
NATASHA JAYNE REES MA | Ymddiriedolwr | 26 April 2023 |
|
|
||||
Dr Leslie William Bolton | Ymddiriedolwr | 26 April 2023 |
|
|
||||
SUSAN WENDY GASKELL | Ymddiriedolwr | 26 April 2023 |
|
|
||||
HELEN LOUISE COLE | Ymddiriedolwr | 26 April 2023 |
|
|
||||
Valda Margaretr Zillah Chester | Ymddiriedolwr | 27 April 2022 |
|
|
||||
Yvonne Audrey Seagrave | Ymddiriedolwr | 27 April 2022 |
|
|
||||
Paul Rogers | Ymddiriedolwr | 27 April 2022 |
|
|
||||
David Shervington | Ymddiriedolwr | 28 April 2021 |
|
|
||||
Jonathan James Coppock | Ymddiriedolwr | 14 October 2020 |
|
|
||||
Jonathan Steven Kelly | Ymddiriedolwr | 14 October 2020 |
|
|
||||
Rev Benjamin James Perkins | Ymddiriedolwr | 11 October 2020 |
|
|
||||
Colin Stewart Price | Ymddiriedolwr | 03 April 2019 |
|
|
||||
Rev Sarah Jane Norbron | Ymddiriedolwr | 25 April 2018 |
|
|
||||
Catherine Helen Fewings | Ymddiriedolwr | 05 April 2017 |
|
|
||||
Neil Eric Seagrave | Ymddiriedolwr | 29 April 2015 |
|
|
||||
REV RICHARD NEVILL COBBOLD | Ymddiriedolwr | 24 February 2013 |
|
|
||||
ANDREW LINN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MARGARET TAYLOR | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DAVE ROWELL | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.