ymddiriedolwyr FAREHAM METHODIST CHURCH
Rhif yr elusen: 1127814
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
26 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Pauline Annette Crispin | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|||||
Julie Ann Kettle | Ymddiriedolwr | 01 May 2023 |
|
|
||||
Audrey Mann | Ymddiriedolwr | 01 May 2023 |
|
|
||||
Linda Woodhams | Ymddiriedolwr | 01 May 2023 |
|
|
||||
Christopher John Woodhams | Ymddiriedolwr | 01 May 2021 |
|
|
||||
Peter Charles Moody | Ymddiriedolwr | 01 May 2020 |
|
|
||||
Sally Bland | Ymddiriedolwr | 01 May 2019 |
|
|
||||
Mark Stuart Brooks | Ymddiriedolwr | 01 May 2019 |
|
|
||||
Margaret Wheeler | Ymddiriedolwr | 01 May 2018 |
|
|
||||
Jillian Mary Race | Ymddiriedolwr | 01 May 2017 |
|
|
||||
Brenda Bennett | Ymddiriedolwr | 02 April 2017 |
|
|
||||
Edith Livingstone | Ymddiriedolwr | 01 May 2016 |
|
|
||||
Margaret Shepherd | Ymddiriedolwr | 01 May 2016 |
|
|
||||
Michael Shepherd | Ymddiriedolwr | 01 May 2016 |
|
|
||||
Andrew Wilcock Cert Ed | Ymddiriedolwr | 01 May 2016 |
|
|
||||
Patricia Croker | Ymddiriedolwr | 01 May 2016 |
|
|
||||
Kevin Foster | Ymddiriedolwr | 01 May 2016 |
|
|
||||
Elizabeth Wilcock | Ymddiriedolwr | 01 May 2016 |
|
|
||||
Michael John Petter | Ymddiriedolwr | 01 February 2016 |
|
|||||
Catherine Ann Stevenson | Ymddiriedolwr | 01 May 2010 |
|
|
||||
ROBERTA WATSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JILL ELIZABETH GROOM | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
NIGEL MARTIN COX BA HONS | Ymddiriedolwr |
|
||||||
JEAN PETTER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
LINDA JANE FOSTER BA PGCE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SHIRLEY ELIZABETH HENDERSON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.