WILLESBOROUGH BAPTIST CHURCH, ASHFORD, KENT

Rhif yr elusen: 1127593
Elusen a dynnwyd

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Regular public services of Christian worship Children's programme Youth activities Pre-School Parent/Toddler Group Marriage Courses Alpha Courses Coffee mornings Lunches Art Group Walking Group Annual BBQ and Fun Day

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2017

Cyfanswm incwm: £141,620
Cyfanswm gwariant: £117,667

Codi arian

Mae'r elusen hon yn codi arian gan y cyhoedd ond nid yw'n gweithio gyda chyfranogwyr masnachol.

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Caint

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 15 Ionawr 2019: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1173803 New Wells Church Family
  • 19 Ionawr 2009: Previously excepted registration
  • 15 Ionawr 2019: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (INCOR))
Math o sefydliad:
Previously excepted
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017
Cyfanswm Incwm Gros £178.10k £149.90k £138.14k £148.53k £141.62k
Cyfanswm gwariant £186.93k £164.24k £143.57k £154.34k £117.67k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A £0 £0 £0
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £0 £0 £0

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2018 Heb ei gyflwyno
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2018 Heb ei gyflwyno
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2017 07 Medi 2018 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2017 07 Medi 2018 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2016 28 Tachwedd 2017 28 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2016

(Mae'r cyfrifon
hyn wedi'u cymhwyso)

28 Tachwedd 2017 28 diwrnod yn hwyr
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2015 20 Rhagfyr 2016 50 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2015 16 Rhagfyr 2016 46 diwrnod yn hwyr