Ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST ANDREW WITH HOLY TRINTY HALSTEAD
Rhif yr elusen: 1127357

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Katherine Elizabeth De Bourcier | Cadeirydd | 10 November 2015 |
|
|||||
John Michael Gee | Ymddiriedolwr | 26 May 2024 |
|
|||||
Barry Everett | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
Arthur Dodd | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
Jan Allen | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
Malcolm Willis | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|||||
Angela Gay Kerrison | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|
||||
Melanie Black | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|
||||
HELENA GEE | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|
||||
Claire Ford | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|
||||
ROGER SMITH | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|
||||
Rachel Elizabeth Morris | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|
||||
Pauline Tilsley | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|
||||
SUSAN PAISLEY | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|
||||
Anne-Maree Robertson | Ymddiriedolwr | 17 March 2019 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.