Ymddiriedolwyr ENFIELD BAPTIST CHURCH

Rhif yr elusen: 1127855
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

12 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Elisabeth Kate Solomon Ymddiriedolwr 24 March 2024
Dim ar gofnod
BEVERLEY CHUNG Ymddiriedolwr 24 March 2024
Dim ar gofnod
Lalnunthari Randall Ymddiriedolwr 24 March 2024
Dim ar gofnod
Barry Berndes Ymddiriedolwr 24 March 2024
Dim ar gofnod
David Phillips Ymddiriedolwr 24 March 2024
Dim ar gofnod
Claire Yvonne Johnson Ymddiriedolwr 19 March 2023
Dim ar gofnod
Rev Andrew John Morgan Ymddiriedolwr 01 September 2022
Dim ar gofnod
Amen Tesfay Ymddiriedolwr 28 March 2022
Dim ar gofnod
Graeme Allen Ymddiriedolwr 28 March 2022
Dim ar gofnod
LINDA CLARKE Ymddiriedolwr 28 March 2022
Dim ar gofnod
Dennis Muriu Ymddiriedolwr 21 March 2019
Dim ar gofnod
Frederica Hunter Ymddiriedolwr 21 March 2019
Dim ar gofnod