Ymddiriedolwyr THE MUSTARD SEED PROJECT (KENYA)
Rhif yr elusen: 1127935

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RITA FOWLER | Cadeirydd |
|
|
|||||
JOYCE RWAMBA NDWIGA | Ymddiriedolwr | 19 July 2024 |
|
|
||||
JOSHUA KARISA KADENGE | Ymddiriedolwr | 19 July 2024 |
|
|
||||
Theresa Helen Mary Wilkins | Ymddiriedolwr | 19 May 2024 |
|
|
||||
DR Nicola Jayne Hinton | Ymddiriedolwr | 23 April 2016 |
|
|
||||
Julie Berry | Ymddiriedolwr | 24 August 2015 |
|
|
||||
ARCHANA GREGORY | Ymddiriedolwr | 20 October 2011 |
|
|
||||
MARK TILLEY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
LYNNE SMITH | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.