ymddiriedolwyr THE PROMISELAND CHURCH OF GOD "C&S"
Rhif yr elusen: 1127547
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLALEKAN SEGUN TAIWO | Cadeirydd | 01 April 2018 |
|
|
||||
OLAOLUWA OLA | Ymddiriedolwr | 20 November 2022 |
|
|
||||
TITILAYO ODUSOTE | Ymddiriedolwr | 20 November 2022 |
|
|
||||
BABATUNDE AKINTOKUNBO BENSON | Ymddiriedolwr | 09 July 2022 |
|
|
||||
MARIAM OLUWASEWA UMAR | Ymddiriedolwr | 02 April 2020 |
|
|
||||
ADETUNJI ABIODUN KEHINDE | Ymddiriedolwr | 02 April 2020 |
|
|
||||
ESTHER TOYIN OKUNOLA | Ymddiriedolwr | 13 January 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.