ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST GREGORY, SEATON
Rhif yr elusen: 1127403
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Tabeart | Ymddiriedolwr | 18 June 2023 |
|
|
||||
Paul Barns | Ymddiriedolwr | 22 May 2023 |
|
|
||||
Rev Alison Finch | Ymddiriedolwr | 29 March 2023 |
|
|
||||
David House | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|
||||
MARY CASEY | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|
||||
Ann Denise Roberts | Ymddiriedolwr | 01 February 2021 |
|
|
||||
Capt Bruce George Roberts | Ymddiriedolwr | 01 February 2021 |
|
|
||||
Peter Warwick Burrows | Ymddiriedolwr | 07 April 2019 |
|
|
||||
David Alan Bruce | Ymddiriedolwr | 06 April 2014 |
|
|
||||
David Bryan Dickinson | Ymddiriedolwr | 06 April 2013 |
|
|
||||
Sharon Bruce | Ymddiriedolwr | 30 October 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.