Hanes ariannol DEAF ACTIVE
Rhif yr elusen: 1129601
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £198.46k | £171.29k | £273.75k | £331.46k | £404.71k | |
|
Cyfanswm gwariant | £182.17k | £178.30k | £179.65k | £276.85k | £367.75k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £17.16k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £11.76k | £10.00k | £21.28k | £10.00k | £17.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.