ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF WITLEY IN THE DIOCESE OF GUILDFORD
Rhif yr elusen: 1128007
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
James McKeran | Cadeirydd | 22 May 2018 |
|
|||||
Elizabeth Gibbs | Ymddiriedolwr | 20 March 2022 |
|
|
||||
Christine Parrott | Ymddiriedolwr | 15 March 2020 |
|
|
||||
Elizabeth Cable | Ymddiriedolwr | 15 March 2020 |
|
|
||||
Scott Pepe | Ymddiriedolwr | 04 March 2018 |
|
|
||||
Janet Ingram | Ymddiriedolwr | 19 March 2017 |
|
|
||||
Iain David Nisbet | Ymddiriedolwr | 19 March 2017 |
|
|
||||
Rebecca Latham | Ymddiriedolwr | 19 March 2017 |
|
|
||||
Deborah Partridge | Ymddiriedolwr | 13 March 2017 |
|
|
||||
Vivienne Wright | Ymddiriedolwr | 13 March 2016 |
|
|
||||
Ruth Gill | Ymddiriedolwr | 01 March 2014 |
|
|
||||
SALLY CRATHERN | Ymddiriedolwr | 19 June 2011 |
|
|
||||
Brenda Jane Rounce | Ymddiriedolwr | 19 June 2011 |
|
|||||
Philip Alan Parrott | Ymddiriedolwr |
|
||||||
Rev ELIZABETH ANN FRASER | Ymddiriedolwr |
|
||||||
RICHARD BACON | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.