Ymddiriedolwyr BUCKLEY AND DEESIDE METHODIST CIRCUIT
Rhif yr elusen: 1133745

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
35 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELLEN JONES | Ymddiriedolwr | 09 March 2022 |
|
|
||||
JENNIFER BARCLAY | Ymddiriedolwr | 02 December 2021 |
|
|
||||
Shan Eleri Davies | Ymddiriedolwr | 15 September 2021 |
|
|
||||
MICHELE KAREN JONES | Ymddiriedolwr | 14 July 2021 |
|
|||||
PAMELA HICKS PARRY | Ymddiriedolwr | 22 March 2021 |
|
|
||||
JOSEPH JOHN MAXWELL | Ymddiriedolwr | 22 March 2021 |
|
|
||||
Aileen Thomson | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
Rev ANDREW JONATHAN BRADLEY | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
Susan Patricia Warby | Ymddiriedolwr | 10 August 2019 |
|
|
||||
ALISON MARGARET NOLAN | Ymddiriedolwr | 12 June 2019 |
|
|
||||
MARIE DAVIES | Ymddiriedolwr | 08 May 2016 |
|
|
||||
MARILYN JUNE MATKIN | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|
||||
ELAINE EVANS | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|
||||
JOSEPHINE PARISH | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|
||||
JANE RUTH DOWELL | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|
||||
Rev Patricia Christopher | Ymddiriedolwr | 06 March 2014 |
|
|
||||
MRS SUSAN PRITCHARD | Ymddiriedolwr | 06 March 2014 |
|
|
||||
MRS Georgina Anne Grass | Ymddiriedolwr | 06 March 2014 |
|
|
||||
Barbara Commins | Ymddiriedolwr | 01 September 2013 |
|
|
||||
DAVID FARNSWORTH | Ymddiriedolwr | 05 July 2013 |
|
|
||||
MAURICE REID | Ymddiriedolwr | 05 July 2013 |
|
|
||||
PAMELA GRIFFITHS | Ymddiriedolwr | 24 May 2013 |
|
|
||||
MAUREEN ELIZABETH WALKER | Ymddiriedolwr | 01 August 2011 |
|
|
||||
DAVID ANTHONY BLAINEY | Ymddiriedolwr | 01 August 2011 |
|
|
||||
DAVID CLARKE BEVAN | Ymddiriedolwr | 01 August 2011 |
|
|
||||
WILFRED MALCOLM ELLIS | Ymddiriedolwr | 01 August 2011 |
|
|
||||
ANN RUSSELL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
REV ELAINE MARGARET HODGE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Rev BERNARD CLIFFORD NIXON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
IDRIS WIGGLESWORTH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
LINDA MARY DAVIES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CAROL BROOKES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SYLVIA JUNE DAVIES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SYLVIA FORD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DAVID NOEL THOMAS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.