Ymddiriedolwyr LONGMEAD COMMUNITY FARM LIMITED
Rhif yr elusen: 1130061

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan James Woodthorpe | Ymddiriedolwr | 06 February 2023 |
|
|
||||
Rosamund MacRow-Wood | Ymddiriedolwr | 06 February 2023 |
|
|
||||
Steven Richard Beech | Ymddiriedolwr | 28 November 2022 |
|
|
||||
Paul Frith | Ymddiriedolwr | 14 March 2022 |
|
|
||||
Robert Sawdy | Ymddiriedolwr | 13 November 2020 |
|
|
||||
Mandy Goodenough | Ymddiriedolwr | 29 November 2014 |
|
|
||||
DAVID EDWARD CROWDER | Ymddiriedolwr | 24 April 2012 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.