WARRANT OFFICERS AND SENIOR RATES MESS HMS SEAHAWK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The promotion of efficiency of the Armed Forces of the Crown by the provision and support of facilities and activities for the efficiency and well being of Service Personnel. The trust fulfills these objective for personnel. Only eligible personnel may benefit and contain at least 51% within the meaning of the Charities Act.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 April 2024
Pobl

1 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Erall
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Gwasanaethau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 02 Mawrth 2009: Cofrestrwyd
- WO&SR MESS HMS SEAHAWK (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
1 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPTAIN RN JAMES HALL | Ymddiriedolwr | 10 December 2024 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2022 | 30/04/2023 | 30/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £77.51k | £26.94k | £60.08k | £83.26k | £72.03k | |
|
Cyfanswm gwariant | £74.95k | £17.52k | £71.17k | £99.33k | £76.45k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2024 | 12 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2024 | 12 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2023 | 22 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2023 | 22 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2022 | 16 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2022 | 16 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2021 | 07 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2021 | 07 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2020 | 21 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2020 | 21 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION 14 JAN 2009
Gwrthrychau elusennol
The charity's object (the object) is 'the promotion of efficiency of the armed forces of the Crown by the provision and support of facilities and activities for the efficiency and well-being of service personnel'.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
R N A S Culdrose
Hms Seahawk
Helston
TR12 7RH
- Ffôn:
- 01326552529
- E-bost:
- jillian.tasker784@mod.gov.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window