ymddiriedolwyr BARNET BROOKSIDE METHODIST CHURCH
Rhif yr elusen: 1128670
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
21 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Shaun Leslie SANDERS | Cadeirydd | 01 September 2015 |
|
|||||
Linda Joan Brown | Ymddiriedolwr | 05 July 2021 |
|
|
||||
Helen O'Sullivan | Ymddiriedolwr | 05 September 2019 |
|
|
||||
Jayne Delaney | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
Lorna Oakes | Ymddiriedolwr | 01 May 2017 |
|
|
||||
Carol Ann Moeke | Ymddiriedolwr | 01 May 2016 |
|
|
||||
Euan Durston | Ymddiriedolwr | 01 May 2016 |
|
|
||||
Michael Brandrick | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|
||||
GWEN JONES | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|
||||
SHIRLEY-ANNE WHEELER | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|||||
Robin Leslie Dyer | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|
||||
Derrick John Setchell MSC,FDS | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|
||||
Diane Jean Mills | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|
||||
CHRISTINE Jeanne SETCHELL | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|
||||
Margaret Thompson | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|
||||
Eddie Thompson | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Edward Eldred | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Graham Steven Wheeler | Ymddiriedolwr |
|
||||||
Lyn Forster | Ymddiriedolwr |
|
||||||
Pauline Eldred | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Sheila Alice Mortimer | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.