Ymddiriedolwyr DAGNALL STREET BAPTIST CHURCH ST ALBANS
Rhif yr elusen: 1127791

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megan Thompson | Ymddiriedolwr | 10 November 2024 |
|
|
||||
Joanne Foster | Ymddiriedolwr | 10 November 2024 |
|
|
||||
Ian Pearce | Ymddiriedolwr | 10 November 2024 |
|
|
||||
Tomi Odesola | Ymddiriedolwr | 10 November 2024 |
|
|
||||
Janet Movery-Peers | Ymddiriedolwr | 01 November 2022 |
|
|
||||
Diane Saunders | Ymddiriedolwr | 06 November 2018 |
|
|
||||
Alison Ashmore | Ymddiriedolwr | 06 November 2018 |
|
|
||||
Paula Iddiols | Ymddiriedolwr | 01 November 2016 |
|
|
||||
Trevor John Oakley | Ymddiriedolwr | 01 January 2015 |
|
|
||||
CHRISTOPHER PENN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JANIS MORSE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.