THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST PETER'S, LOUDWATER

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The PCC co-operates with the incumbent in promoting the whole mission of the church, pastoral, social, evangelistic and ecumenical, within the parish and supports outside mission. In addition to regular and special church services (including weddings, funerals and baptisms), it provides a range of activities catering for all ages in the community and hosts a number of community groups on site.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £16,000 o 2 grant(iau) llywodraeth
Pobl

14 Ymddiriedolwyr
200 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Buckingham
Llywodraethu
- 12 Chwefror 2009: Previously excepted registration
- ST PETER'S PCC, LOUDWATER (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Daniel Christopher Rodgers | Cadeirydd | 13 November 2019 |
|
|
||||
SUSAN LOUISA TILLOTSON SMITHIES | Ymddiriedolwr | 22 April 2024 |
|
|
||||
HOWARD SINTON | Ymddiriedolwr | 25 April 2023 |
|
|
||||
Geraldine Shiels | Ymddiriedolwr | 25 April 2023 |
|
|
||||
Angela Sheila Wilkie | Ymddiriedolwr | 25 April 2023 |
|
|
||||
Paul Breeze | Ymddiriedolwr | 15 May 2022 |
|
|||||
Dr Ian Paul Cheffy | Ymddiriedolwr | 15 May 2022 |
|
|
||||
Jonathan William Richard Walne | Ymddiriedolwr | 15 May 2022 |
|
|
||||
Nicola Rayner | Ymddiriedolwr | 15 May 2022 |
|
|
||||
Benjamin Joshua Gill | Ymddiriedolwr | 10 May 2022 |
|
|
||||
Jonathan Patrick Shallow | Ymddiriedolwr | 23 April 2018 |
|
|
||||
MISS EVELYN ANN CARTLAND | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PETER ROBERT CROMPTON LOADMAN | Ymddiriedolwr |
|
||||||
NIGEL JOHN PEACH | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £361.21k | £534.64k | £401.36k | £406.60k | £415.92k | |
|
Cyfanswm gwariant | £368.54k | £288.15k | £382.93k | £488.70k | £408.34k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £1.10k | £2.40k | £18.41k | £16.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £515.48k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £9.34k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £9.43k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £385 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £239.77k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £288.15k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £2.45k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £15.20k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 10 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 10 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 29 Medi 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 29 Medi 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 25 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 25 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 29 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 29 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 26 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 26 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
PAROCHIAL CHURCH COUNCIL POWERS MEASURE (1956) AS AMENDED AND CHURCH REPRESENTATION RULES
Gwrthrychau elusennol
Promoting in the ecclesiastical parish the whole mission of the Church.
Maes buddion
UNDEFINED. IN PRACTICE, LOCAL.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Old Vicarage
Treadaway Hill
Loudwater
HIGH WYCOMBE
Buckinghamshire
HP10 9QL
- Ffôn:
- 01628526087
- E-bost:
- info@loudwater.org
- Gwefan:
-
stpetersloudwater.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window