Hanes ariannol THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST MARY WITH CHRIST CHURCH, WANSTEAD
Rhif yr elusen: 1127753
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £944.62k | £488.89k | £982.09k | £384.72k | £293.98k | |
|
Cyfanswm gwariant | £460.00k | £360.47k | £295.78k | £270.05k | £286.91k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £824.01k | N/A | £926.65k | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £77.37k | N/A | £25.36k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £12.63k | N/A | £7.12k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £30.61k | N/A | £22.96k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £534.47k | N/A | £703.00k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £437.74k | N/A | £278.14k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £22.26k | N/A | £17.64k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £6.65k | N/A | £5.04k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £13.84k | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | £0 | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.