ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST MARY WITH CHRIST CHURCH, WANSTEAD
Rhif yr elusen: 1127753
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
21 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev James Gilder | Cadeirydd | 06 October 2022 |
|
|
||||
Jennifer Mary Ambler | Ymddiriedolwr | 19 May 2024 |
|
|
||||
Janet Teresa Watson | Ymddiriedolwr | 19 May 2024 |
|
|
||||
Preethi Audrey Premkumar | Ymddiriedolwr | 11 January 2024 |
|
|
||||
Janet Margaret Andrews | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
Lesley Ann Dennis | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
Susan Jane FitzGerald | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
James Alexander Boast | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
Lauren Johnson | Ymddiriedolwr | 15 May 2022 |
|
|
||||
Eleanor Alison Taylor | Ymddiriedolwr | 15 May 2022 |
|
|
||||
Equi Ajogbe | Ymddiriedolwr | 02 November 2020 |
|
|
||||
Joshua Dickinson | Ymddiriedolwr | 26 October 2020 |
|
|
||||
Neil Hepworth | Ymddiriedolwr | 26 October 2020 |
|
|
||||
James Paterson | Ymddiriedolwr | 26 October 2020 |
|
|||||
Jennifer Ann Griffiths | Ymddiriedolwr | 26 October 2020 |
|
|
||||
Margaret Adams | Ymddiriedolwr | 26 October 2020 |
|
|
||||
Ralph George Hall | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
Jeremy Green | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
DR BARBARA ELLEN HEPWORTH-JONES | Ymddiriedolwr | 01 June 2017 |
|
|
||||
Philip Carnelley | Ymddiriedolwr | 01 June 2017 |
|
|||||
Rev OLIVE ELEANOR THURSBY MA ATCL | Ymddiriedolwr | 17 April 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.