Hanes ariannol SNAP DEVELOPMENT PROJECT
Rhif yr elusen: 1136223
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £131.83k | £130.35k | £170.22k | £31.40k | £97.49k | |
|
Cyfanswm gwariant | £128.76k | £114.53k | £99.86k | £103.57k | £105.17k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £5.98k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £5.98k | £7.98k | £19.04k | £1.10k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.