Hanes ariannol MAWDESLEY AND NEIGHBOURING VILLAGES UNIVERSITY OF THE THIRD AGE (U3A)

Rhif yr elusen: 1128556
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £134.04k £11.29k £89.82k £122.62k £161.43k
Cyfanswm gwariant £132.04k £8.00k £89.80k £114.08k £156.78k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A