ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST MARY, GRASSENDALE
Rhif yr elusen: 1128238
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev PAUL ELLIS | Cadeirydd |
|
|
|||||
Paula Kay Curtis | Ymddiriedolwr | 10 April 2018 |
|
|
||||
Joan Davies | Ymddiriedolwr | 10 April 2018 |
|
|
||||
Sharon Ann Milburn | Ymddiriedolwr | 28 April 2017 |
|
|
||||
Colin Munn | Ymddiriedolwr | 28 April 2017 |
|
|
||||
Anne Campbell | Ymddiriedolwr | 07 April 2017 |
|
|
||||
Joanne Mary Clark | Ymddiriedolwr | 28 April 2016 |
|
|
||||
MAUREEN MARY JONES | Ymddiriedolwr | 08 June 2011 |
|
|
||||
CHRISTINE SMITH | Ymddiriedolwr | 04 June 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.