ymddiriedolwyr CARSHALTON METHODIST CHURCH
Rhif yr elusen: 1128616
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
18 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Alan Jameson | Ymddiriedolwr | 24 April 2022 |
|
|
||||
MARGARET VALERIE AUSTEN | Ymddiriedolwr | 29 January 2020 |
|
|
||||
Fiona Potter | Ymddiriedolwr | 07 April 2019 |
|
|
||||
Sharon Johnson | Ymddiriedolwr | 07 April 2019 |
|
|
||||
STEPHEN HANLEY JORDAN | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
||||
DEBORAH ANN JORDAN | Ymddiriedolwr | 01 September 2016 |
|
|
||||
ROSALIND SARAH BOXALL | Ymddiriedolwr | 19 April 2015 |
|
|
||||
JOHN KINGSNORTH | Ymddiriedolwr | 19 April 2015 |
|
|||||
Geoffrey Paul Gunton | Ymddiriedolwr | 01 May 2014 |
|
|
||||
MICHAEL WEBB | Ymddiriedolwr | 01 May 2014 |
|
|
||||
CAROLINE ELSIE MARY KINGSNORTH | Ymddiriedolwr | 10 February 2013 |
|
|
||||
ANDREW STEPHEN DEARDS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JACQUELINE MERIEL WAITE | Ymddiriedolwr |
|
||||||
CAROLINE JULIE COOK | Ymddiriedolwr |
|
||||||
SUSETTE ANN FORTY | Ymddiriedolwr |
|
||||||
KATY FRENKIEL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ELIZABETH ANNE GUNTON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CHARLOTTE REBECCA MELANIE RYAN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.