Hanes ariannol MIGRANT WORKERS SEFTON COMMUNITY
Rhif yr elusen: 1128329
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/03/2010 | 28/02/2011 | 28/02/2012 | 28/02/2013 | 28/02/2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.75k | £16.90k | £2.07k | £10.70k | £12.22k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.55k | £11.63k | £6.74k | £2.32k | £9.11k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.