ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST JOHN THE BAPTIST, HILLINGDON
Rhif yr elusen: 1128058
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matthew James Szurgot | Ymddiriedolwr | 22 May 2022 |
|
|
||||
Ursulyn Marita George | Ymddiriedolwr | 18 April 2021 |
|
|
||||
Mildred Ruth Akullo-Ogwal | Ymddiriedolwr | 18 April 2021 |
|
|
||||
Rodney Humphrey George | Ymddiriedolwr | 18 April 2021 |
|
|
||||
CAROL WILLIAMS | Ymddiriedolwr | 18 October 2020 |
|
|
||||
Roy Arthur Munday | Ymddiriedolwr | 18 October 2020 |
|
|
||||
Keith Randolph Lunn | Ymddiriedolwr | 18 October 2020 |
|
|
||||
Paul Nicholas Clevett | Ymddiriedolwr | 18 October 2020 |
|
|
||||
THE REVD ALAN BRADFORD | Ymddiriedolwr | 19 October 2015 |
|
|||||
KENNETH RIDLEY WILLIAMS | Ymddiriedolwr | 31 May 2013 |
|
|||||
RACHEL LUCY PIKE | Ymddiriedolwr | 31 July 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.