ymddiriedolwyr MIDSOMER NORTON METHODIST CHURCH
Rhif yr elusen: 1128385
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Christine Coram | Cadeirydd | 01 September 2022 |
|
|
||||
KATHLEEN AMY DYMOND | Ymddiriedolwr | 11 May 2024 |
|
|
||||
Carolanne Jennifer Hillman | Ymddiriedolwr | 11 May 2024 |
|
|
||||
Lorraine Jeannette Evans | Ymddiriedolwr | 11 May 2024 |
|
|
||||
MARJORIE ANN GILSON | Ymddiriedolwr | 13 May 2023 |
|
|
||||
Rev Simon Topping | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|||||
David Nicholas Lewis | Ymddiriedolwr | 13 July 2021 |
|
|
||||
Simon Knight | Ymddiriedolwr | 05 July 2021 |
|
|
||||
Judith Lynn Knight | Ymddiriedolwr | 08 July 2019 |
|
|
||||
Sally Ann Brick | Ymddiriedolwr | 05 May 2019 |
|
|
||||
James Glyn Roberts | Ymddiriedolwr | 11 July 2018 |
|
|
||||
Virginette Lewis | Ymddiriedolwr | 12 May 2018 |
|
|
||||
Lydia Ann Hinton | Ymddiriedolwr | 12 May 2018 |
|
|
||||
SUSAN HELEN GREEN | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.