ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST PETER'S, PETERSFIELD
Rhif yr elusen: 1128614
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Natalie Jane Shaw | Ymddiriedolwr | 12 May 2024 |
|
|
||||
Maureen Hilliar | Ymddiriedolwr | 12 May 2024 |
|
|
||||
Rosemary Denise Roberts | Ymddiriedolwr | 12 May 2024 |
|
|
||||
STEVEN RICHARD HITCHMOUGH | Ymddiriedolwr | 12 May 2024 |
|
|
||||
Alice Georgette Fennell | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
Katherine Mary Napier | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
Sally Hughes | Ymddiriedolwr | 16 May 2022 |
|
|
||||
Dr Deborah Reed | Ymddiriedolwr | 16 May 2022 |
|
|
||||
Margaret Humphrey Clark | Ymddiriedolwr | 16 May 2022 |
|
|
||||
Rev Helen Miranda Mitchell | Ymddiriedolwr | 29 April 2018 |
|
|
||||
Lynette Joan Carter | Ymddiriedolwr | 23 April 2017 |
|
|
||||
Martin C A How | Ymddiriedolwr | 23 April 2017 |
|
|
||||
Penny Bell | Ymddiriedolwr | 24 April 2016 |
|
|||||
Vanda Leary | Ymddiriedolwr | 18 May 2011 |
|
|||||
Rev WILLIAM PIERS MAXIMILIAN HUGHES | Ymddiriedolwr | 18 May 2011 |
|
|||||
MELANIE TANSY EVANS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.