ymddiriedolwyr AMERSHAM METHODIST CIRCUIT
Rhif yr elusen: 1132354
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (5 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
25 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
June Sandra Elizabeth Wheatley | Ymddiriedolwr | 15 June 2023 |
|
|
||||
Claudia Lanyon Richards | Ymddiriedolwr | 15 June 2023 |
|
|
||||
Katherine Mary Hoskin | Ymddiriedolwr | 14 March 2023 |
|
|
||||
Sally Joanna Raine | Ymddiriedolwr | 11 February 2023 |
|
|
||||
Teresa Margaret Game | Ymddiriedolwr | 20 September 2022 |
|
|
||||
Rev James Alan Patterson | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Arthur David Hillas | Ymddiriedolwr | 04 March 2021 |
|
|
||||
Terence John Roe CEng | Ymddiriedolwr | 16 September 2020 |
|
|
||||
Lucinda Catherine Gigg | Ymddiriedolwr | 16 September 2020 |
|
|
||||
Cynthia Morag Roe | Ymddiriedolwr | 24 September 2019 |
|
|
||||
Rev Edwin Adam Wells | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|||||
Jill McCluney | Ymddiriedolwr | 09 January 2018 |
|
|
||||
Carol Margaret Stirk | Ymddiriedolwr | 09 January 2018 |
|
|
||||
Patsy Blythe | Ymddiriedolwr | 05 June 2017 |
|
|
||||
CAROL HELENA WILSON | Ymddiriedolwr | 03 September 2013 |
|
|
||||
PHILIP JOHN ROBERTS | Ymddiriedolwr |
|
||||||
JOHN FREDERICK DEAKIN BA FCA | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR CHRIS WILLIAMSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MRS PAM SITFORD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MRS GILL MCALLISTER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MAUREEN OLIVE SEYMOUR | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ANN FRANCES CLOKE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CHRISTOPHER GEORGE YOUNG | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR KEN WALKER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ANN ELIZABETH BIRD | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.