THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST JOHN-AT-HAMPSTEAD

Rhif yr elusen: 1129264
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Regular public worship. Teaching of Christianity. Sunday schools. Provision of religious assemblies at and for schools. Pastoral work including visiting sick and bereaved. Provision of space for personal prayer and contemplation, and for public performance of literary, musical and dramatic works of a predominantly Christian character. Supporting other UK and overseas charities.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £404,565
Cyfanswm gwariant: £466,690

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr yn derbyn taliadau neu fuddion gan yr elusen oherwydd eu bod yn darparu gwasanaethau i'r elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Camden

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 12 Mai 2021: y derbyniwyd cronfeydd gan 1010794 HAMPSTEAD COUNSELLING SERVICE
  • 22 Ebrill 2009: Previously excepted registration
Math o sefydliad:
Previously excepted
Enwau eraill:
  • HAMPSTEAD PARISH CHURCH, HAMPSTEAD PCC (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

19 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Carol Mary Ford Cadeirydd 21 January 2024
FRIENDS OF THE DRAMA-HAMPSTEAD PARISH CHURCH
Derbyniwyd: 41 diwrnod yn hwyr
HAMPSTEAD PAROCHIAL CHARITIES
Derbyniwyd: Ar amser
Helen Taylor Ymddiriedolwr 20 May 2024
THE HAMPSTEAD CHURCH MUSIC TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Toba Fatimilehin Ymddiriedolwr 20 May 2024
Dim ar gofnod
James Poletyllo Ymddiriedolwr 17 July 2023
Dim ar gofnod
Nicholas White Ymddiriedolwr 24 April 2023
Dim ar gofnod
Jules Lubbock Ymddiriedolwr 24 April 2023
Dim ar gofnod
Dr Jessica Harland Ymddiriedolwr 23 May 2022
Dim ar gofnod
SHEENA GINNINGS Ymddiriedolwr 26 April 2021
Dim ar gofnod
HAGAR CLIFF Ymddiriedolwr 26 April 2021
Dim ar gofnod
Sarah Cheriton-Jones Ymddiriedolwr 20 October 2020
Dim ar gofnod
Martin Wigley Evans Ymddiriedolwr 29 April 2019
Dim ar gofnod
Jonathan Michael Davey Ymddiriedolwr 15 October 2013
Dim ar gofnod
NICHOLAS MARTIN WALSER Ymddiriedolwr 06 April 2011
HAMPSTEAD CHAMBER CHOIR
Derbyniwyd: Ar amser
ELIZABETH JANE BEESLEY Ymddiriedolwr 06 April 2011
Dim ar gofnod
ANGELA MARY GARDNER Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
Inigo Rodney Milman Woolf Ymddiriedolwr
HAMPSTEAD CHURCHES YOUTH COMMITTEE
Derbyniwyd: Ar amser
BISHOP OF LONDON'S FUND
Derbyniwyd: Ar amser
ST CLEMENT DANES EDUCATIONAL FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
THE HAMPSTEAD CHURCH MUSIC TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
JOSEPH FOX
Derbyniwyd: Ar amser
THE GREIG TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Dr HANDLEY MICHAEL GAMBRELL STEVENS MA, PhD Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
ROSEMARY ANNE LOYD Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
GAYNOR ANTHIGA BASSEY-FISH Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £457.64k £513.03k £386.53k £387.04k £404.57k
Cyfanswm gwariant £519.71k £470.55k £387.03k £379.96k £466.69k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A £435.07k N/A N/A N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A £22.98k N/A N/A N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A £0 N/A N/A N/A
Incwm - Gwaddolion N/A £0 N/A N/A N/A
Incwm - Buddsoddiad N/A £54.98k N/A N/A N/A
Incwm - Arall N/A £0 N/A N/A N/A
Incwm - Cymynroddion N/A £101.00k N/A N/A N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A £451.09k N/A N/A N/A
Gwariant - Ar godi arian N/A £19.46k N/A N/A N/A
Gwariant - Llywodraethu N/A £2.25k N/A N/A N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A £63.57k N/A N/A N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A £0 N/A N/A N/A
Gwariant - Arall N/A £0 N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 30 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 30 Hydref 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 16 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 16 Hydref 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 13 Hydref 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 13 Hydref 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 20 Hydref 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 20 Hydref 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 05 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 05 Hydref 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
CHURCH ROW
LONDON
NW3 6UU
Ffôn:
020 7794 5808